民国时期四川省主席先后有谁?
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/10/03 15:31:18
xQN@ g'I+ hL5ɄX*[<O\)Tbew'̿_\2wo?7c(f;ܳEP?>.LC7a'Ub0cp_YS~s%vA-Yl.ܳ6],{P-ӊ,(gDj
*l[
,YɛpF"~I7MGm:kPiQܟ#T*H٩l@~#{ ^9?#?'OiF]PJGȞlP-CH)<:17diP
民国时期四川省主席先后有谁?
民国时期四川省主席先后有谁?
民国时期四川省主席先后有谁?
民 国时期历任省主 席:
刘文辉(1928年11月 - 1934年12月)
刘湘(1934年12月 - 1938年1月)
张群(1938年1月 - 8月,4月起由王缵绪代理)
王缵绪(1938年8月 - 1939年9月)
蒋中正(1939年9月 - 1940年11月·兼任)
张群(1940年11月 - 1947年5月,1946年9月起由邓锡侯代理)
邓锡侯(1947年5月 - 1948年4月)
王陵基(1948年4月 - 1949年12月)